Auskünfte zu ADIRIS Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ADIRIS Holding AG
- ADIRIS Holding AG ist aktuell aktiv und in der Branche Betreiben von Beteiligungsgesellschaften tätig. Der Sitz liegt in Oberdorf BL.
- Die Firma wurde am 07.09.2004 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 29.10.2013. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister BL mit der UID CHE-111.993.602 eingetragen.
- Heggendorn-Biedert AG, Zinova AG haben die gleiche Adresse wie ADIRIS Holding AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.09.2004
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Oberdorf (BL)
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.007.885-4
UID/MWST
CHE-111.993.602
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 13.09.2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ADIRIS Holding AG
Publikationsnummer: 1151669, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ADIRIS Holding AG, in Oberdorf BL, CH-280.3.007.885-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S. 6, Publ. 5275120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher-Kabus, Wolfgang, von Sevgein, in Oberdorf BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang-Stecher, Iris, von Beromünster und Sevgein, in Oberdorf BL, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frenkendorf].
Publikationsnummer: 5275120, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ADIRIS Holding AG, in Oberdorf BL, CH-280.3.007.885-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2004, S. 5, Publ. 2446682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stecher-Kabus, Ute, von Sevgein, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stecher-Kabus, Wolfgang, von Sevgein, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2446682, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ADIRIS Holding AG, in Oberdorf BL, CH-280.3.007.885-4, Hauptstrasse 6, 4436 Oberdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2004.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 230 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Heggendorn-Biedert AG', in Oberdorf BL, zum Preis von CHF 2'028'600.-- und eine Schuld von CHF 2'428'440.-- sowie 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Zinova AG', in Oberdorf BL, zum Preis von CHF 922'000.-- und eine Schuld von CHF 20'580.-- zum Preis von insgesamt CHF 401'580.-- zu übernehmen (CHF 100'000.-- sollen der Agio-Reserve gutgeschrieben werden).
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lang-Stecher, Iris, von Beromünster und Sevgein, in Frenkendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stecher, Adrian, von Sevgein, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hersberger Revisionsgesellschaft AG, in Seltisberg, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.